Philippe de backer
WebbProfilsida – Philippe DE BACKER - Lagstiftningshistorik - 8:e valperioden. Gå till innehållet på sidan (tryck Enter) Gå direkt till språkmenyn (tryck Enter) Gå direkt till sökmenyn … WebbBrussels, 29th of September 2024 – Newton Biocapital (NBC), a venture capital firm focused on investing and growing early-stage life sciences companies in Europe and …
Philippe de backer
Did you know?
WebbDe Backer (surname) Philippe (given name) 1978 births; Births in Ekeren; Alumni of Ghent University; Male politicians of Belgium; Members of Open Vlaamse Liberalen en … WebbPhilippe De Backer föddes i Ekeren, Belgien och växte upp i Kapellen. Han studerade bioteknik vid Gents universitet, där han doktorerade 2009. Under sina studentdagar var …
Webb13 nov. 2024 · De raad van bestuur van Unifiedpost Group, het fintechbedrijf dat eind september naar de Brusselse beurs trok, draagt Philippe De Backer voor als onafhankelijk bestuurder. Dat maakte het... WebbHitta Philippe De Backer bildbanksfoto och redaktionellt nyhetsbildmaterial hos Getty Images. Välj mellan premium Philippe De Backer av högsta kvalitet.
WebbPhilippe De Backer (1978) is doctor in de Biotechnologie en was Europees parlementslid voor Open Vld van 2011 tot 2016. Hij was eerst staatssecretaris en vervolgens minister van 2016 tot 2024. Hij leidde de digitale corona taskforce van de regering-Wilmès en kreeg de verantwoordelijkheid om voor voldoende tests en medisch materiaal te zorgen. WebbProfilsida – Philippe DE BACKER - Lagstiftningshistorik - 7:e valperioden. Gå till innehållet på sidan (tryck Enter) Gå direkt till språkmenyn (tryck Enter) Gå direkt till sökmenyn (tryck Enter) SV - svenska.
Webb14 sep. 2024 · Philippe De Backer is an Open Vld politician and was a Member of the European Parliament (MEP) from September 2011 until April 2016, when he became Secretary of State in the Michel Government. Discover Philippe De Backer ‘s Biography, Age, Height, Physical Stats, Dating/Affairs, Family and career updates.
WebbPhilippe DE BACKER Belgium Date of birth : 04-12-1978 , Ekeren 8th parliamentary term Political groups 01-07-2014 / 02-05-2016 : Group of the Alliance of Liberals and Democrats for Europe - Member National parties 01-07-2014 / 02-05-2016 : Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Belgium) Member rays key and lock south boston vaWebbAbout. A passionate leader with a PhD in biotechnology and a MBA from Solvay Business School, who works seamlessly across the domains of … rays jumping out of the waterWebbProfilsida – Philippe DE BACKER - Lagstiftningshistorik - 7:e valperioden. Gå till innehållet på sidan (tryck Enter) Gå direkt till språkmenyn (tryck Enter) Gå direkt till sökmenyn … simply duo opening hoursWebb24 jan. 2024 · Ontslagnemend federaal minister Philippe De Backer (Open VLD) stopt met politiek. Dat heeft hij bekendgemaakt na afloop van het partijbestuur bij Open VLD. De Backer keert terug naar zijn "eerste liefde": wetenschap en ondernemerschap. De Backer was in de running als lijsttrekker voor de federale lijst in Antwerpen. simply duracell reviewWebbIl est ministre de l'Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste depuis le 9 décembre 2024 dans le gouvernement Michel II, après avoir été secrétaire d'État à la Lutte contre la fraude sociale, à la Protection de la vie privée et à la Mer du Nord, à partir du 2 mai 2016 au sein du gouvernement Michel I . ray sketchWebbPhilippe De Backer (* 4. Dezember 1978 in Ekeren/Antwerpen) ist ein belgischer Politiker der Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD). Er ist seit 2011 Mitglied des Europäischen Parlaments und seit März 2024 Minister für Digitale Agenda, Telekommunikation und Post in der Regierung Wilmès. simply dumpling chicago china townWebbPhilippe De Backer (* 4. Dezember 1978 in Ekeren/Antwerpen) ist ein belgischer Politiker der Open Vlaamse Liberalen en Democraten (Open VLD). Er ist seit 2011 Mitglied des … rays killer creek happy hour